Nº | Nombre | País | Periodo | Defensas |
1 | Sonny Liston | Estados Unidos | 1962 - 25 de febrero, 1964 | 1 |
2 | Muhammad Ali | Estados Unidos | 25 de febrero, 1964 - 11 de marzo, 1969 | 9 |
3 | Joe Frazier | Estados Unidos | 16 de febrero, 1970 - 22 de enero, 1973 | 4 |
4 | George Foreman | Estados Unidos | 22 de enero, 1973 - 30 de octubre, 1974 | 2 |
5 | Muhammad Ali | Estados Unidos | 30 de octubre, 1974 - 15 de febrero, 1978 | 10 |
6 | Leon Spinks | Estados Unidos | 15 de febrero, 1978 - 29 de marzo, 1978 | 0 |
7 | Ken Norton | Estados Unidos | 29 de marzo, 1978 - 9 de junio, 1978 | 0 |
8 | Larry Holmes | Estados Unidos | 9 de junio, 1978 - 11 de diciembre, 1983 | 17 |
9 | Tim Witherspoon | Estados Unidos | 9 de marzo, 1984 - 31 de agosto, 1984 | 0 |
10 | Pinklon Thomas | Estados Unidos | 31 de agosto, 1984 - 22 de marzo, 1986 | 1 |
11 | Trevor Berbick | Jamaica | 22 de marzo 1986 - 22 de noviembre, 1986 | 0 |
12 | Mike Tyson | Estados Unidos | 22 de noviembre, 1986 - 11 de febrero, 1990 | 9 |
13 | James "Buster" Douglas | Estados Unidos | 11 de febrero, 1990 - 25 de octubre, 1990 | 0 |
14 | Evander Holyfield | Estados Unidos | 25 de octubre, 1990 - 13 de noviembre, 1992 | 3 |
15 | Riddick Bowe | Estados Unidos | 13 de noviembre, 1992 - 14 de diciembre, 1992 | 0 |
16 | Lennox Lewis | Reino Unido | 14 de enero, 1993 - 24 de septiembre, 1994 | 3 |
17 | Oliver McCall | Estados Unidos | 24 de septiembre, 1994 - 2 de septiembre, 1995 | 1 |
18 | Frank Bruno | Reino Unido | 2 de septiembre, 1995 - 16 de marzo, 1996 | 0 |
19 | Mike Tyson | Estados Unidos | 16 de marzo, 1996 - 24 de septiembre, 1996 | 0 |
20 | Lennox Lewis | Reino Unido | 7 de febrero, 1997 - 22 de abril, 2001 | 9 |
21 | Hasim Rahman | Estados Unidos | 22 de abril, 2001 - 17 de noviembre, 2001 | 0 |
22 | Lennox Lewis | Reino Unido | 17 de noviembre, 2001 - 6 de febrero, 2004 | 2 |
23 | Vitali Klitschko | Ucrania | 24 de abril, 2004 - 9 de noviembre, 2005 | 1 |
(Interino) | Hasim Rahman | Estados Unidos | 13 de agosto, 2005 - 10 de noviembre, 2005 | 0 |
24 | Hasim Rahman | Estados Unidos | 10 de noviembre, 2005 - 12 de agosto, 2006 | 1 |
25 | Oleg Maskaev | Rusia | 12 de agosto, 2006 - 8 de marzo, 2008 | 1 |
(Interino) | Samuel Peter | Nigeria | 24 de septiembre, 2007 - 8 de marzo, 2008 | 1 |
26 | Samuel Peter | Nigeria | 8 de marzo, 2008 - 11 de octubre, 2008 | 1 |
26 | Vitali Klitschko | Ucrania | 11 de octubre, 2008 - presente | 1 |
Publicar un comentario